据中国经济网人物库资料显示,何建中,1957年5月生,1994年起在中央编办工作,历任三司助理巡视员、一司副司长、一司司长、二司司长,2011年1月任中央编办副主任。
何建中简历
何建中,男,汉族,生于1957年5月,安徽安庆人,大学本科学历。1976年12月加入中国共产党。
1975年2月参加工作,在安徽省枞阳县下乡插队。
1978年8月在安徽大学经济系经济学专业学习。
1982年8月到劳动人事部工作,历任机关党委干部、团委书记,政研室副处长,地编司三处处长、综合处处长(期间,1990年7月至1995年7月任中华全国青年联合会第七届委员会委员)。
1994年8月到中央编办工作,历任中央编办三司助理巡视员、一司副司长、一司司长、二司司长。2011年1月任中央编办副主任。
2018年6月,不再担任中央编办副主任。
转载请注明出处。