吴道槐任中央纪委驻教育部纪检组组长 王立英不再担任(图|简历)
发布时间:2017-08-19来源:未知 编辑:生活头条
经济日报-中国经济网北京8月18日讯 教育部官方网站“教育部领导”栏目近日进行更新,据最新名单显示,吴道槐已任中央纪委驻教育部纪检组组长、教育部党组成员,王立英不再担任中央纪委驻教育部纪检组组长职务。
据中国经济网部委人物库资料显示,吴道槐,1963年12月出生,曾任人社部职业能力建设司司长,就业促进司司长等职务,今年4月任人社部副部长。
王立英,女,1954年10月生,2008年任中纪委驻教育部纪检组长、党组成员。
吴道槐简历吴道槐,男,汉族,1963年12月出生,湖南华容人。1989年7月参加工作。1985年11月加入中国共产党。
1989年北京师范大学教育理论专业研究生毕业,获硕士学位;
1989年7月后历任劳动部培训司干部、劳动部职业技能开发司副处长、处长,劳动和社会保障部培训就业司处长,
2001年7月任劳动和社会保障部教育培训中心副主任,
2001年11月任劳动和社会保障部劳动工资司副司长,
2007年6月任劳动和社会保障部失业保险司司长,
2008年6月任人力资源和社会保障部职业能力建设司司长,
2013年10月任人力资源和社会保障部就业促进司司长,
2017年4月任人力资源和社会保障部副部长、党组成员,
2017年8月任中央纪委驻教育部纪检组组长、教育部党组成员。
王立英,女,汉族,1954年10月生,重庆市人,1974年3月入党,1971年3月参加工作,华中师范大学宏观经济管理专业毕业,研究生学历,硕士学位。
1971-1974年 云南生产建设兵团西双版纳景洪农场知青、团支部书记
1974-1978年 云南合成树脂厂工作、厂党的核心领导小组成员、厂团支部书记、车间党支部书记
1978-1979年 参加共青团“十大”组织组筹备工作
1979-1984年 团中央组织部组织处干部
1984-1986年 中国青年政治学院大专班学生
1986-1991年 团中央组织部干部一处主任科员、副处长
1991-1993年 团中央组织部干部一处处长(1991-1993在中央党校政治经济专业本科班学习)
1993-1998年 团中央组织部副部长(1994-1997在职攻读华中师大宏观经济管理专业硕士研究生)
1998-1999年 团中央机关党委常务副书记兼组织部副部长(正局级)
1999-2001年 中宣部干部局副局长(正局级,期间2000.02-2000.10兼任中宣部机关党委副书记、纪委书记)
2001-2005年 中宣部干部局局长
2005-2008年 中纪委驻新闻出版总署纪检组长、党组成员
2008-2017年 中纪委驻教育部纪检组长、党组成员
2017-教育部党组成员
第十七、十八届中央纪委委员。